Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Forstausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 30.06.2024 | von 27.06.2014 bis 30.06.2024 |
Personalausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 30.06.2024 | von 27.06.2014 bis 30.06.2024 |
Sport- und Bäderausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Werkausschuss "Rhein-Mosel-Halle" | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 30.06.2024 | von 27.06.2014 bis 30.06.2024 |
Werkausschuss "Stadtentwässerung" | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 30.06.2024 | von 27.06.2014 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.03.2015 | 30.06.2024 | von 20.03.2015 bis 30.06.2024 |
Sportstättenbeirat | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.03.2015 | 31.05.2019 | von 20.03.2015 bis 31.05.2019 |
Gleichstellungsausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.09.2015 | 31.05.2019 | von 17.09.2015 bis 31.05.2019 |
Umweltausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.09.2015 | 31.05.2019 | von 17.09.2015 bis 31.05.2019 |
Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.01.2019 | 31.05.2019 | von 24.01.2019 bis 31.05.2019 |
Arbeitsgruppe Kindertagesstätten | AfD | AfD Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.06.2019 | 25.03.2024 | von 01.06.2019 bis 25.03.2024 |
Arbeitsgruppe Spielflächen | AfD | AfD Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.06.2019 | 25.03.2024 | von 01.06.2019 bis 25.03.2024 |
Stadtrechtsausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied Stadtrechtsausschuss | Ausschussmitglied Stadtrechtsausschuss | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 |
Ratsfraktion AfD | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2021 | 30.06.2024 | von 01.09.2021 bis 30.06.2024 |
Stadtrat | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.09.2021 | 30.06.2024 | von 01.09.2021 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2022 | 31.03.2023 | von 01.01.2022 bis 31.03.2023 |
Fachausschuss der Ämter 31 (Ordnungsamt) und 37 (Amt für Brand- und Katastrophenschutz) | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2022 | 30.06.2024 | von 01.06.2022 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2024 | 30.06.2024 | von 01.01.2024 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 20.03.2015 | von 27.06.2014 bis 20.03.2015 |
Rechnungsprüfungsausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 30.06.2024 | von 27.06.2014 bis 30.06.2024 |
Umweltausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 16.09.2015 | von 27.06.2014 bis 16.09.2015 |
Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 30.06.2024 | von 27.06.2014 bis 30.06.2024 |
Wirtschaftsförderungsausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Kulturausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 17.09.2015 | 31.05.2019 | von 17.09.2015 bis 31.05.2019 |
Schulträgerausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 17.09.2015 | 31.05.2019 | von 17.09.2015 bis 31.05.2019 |
Sozialausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 15.10.2015 | 31.05.2019 | von 15.10.2015 bis 31.05.2019 |
Werkausschuss "Grünflächen- und Bestattungswesen" | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 15.10.2015 | 30.06.2024 | von 15.10.2015 bis 30.06.2024 |
Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 01.03.2016 | 23.01.2019 | von 01.03.2016 bis 23.01.2019 |
Arbeitsgruppe Förderung | AfD | AfD Stv. Gremienmitglied | Stv. Gremienmitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 |
Arbeitsgruppe Jugendhilfeplanung | AfD | AfD Stv. Gremienmitglied | Stv. Gremienmitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.12.2021 | von 27.06.2019 bis 31.12.2021 |
Sport- und Bäderausschuss | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 |
Sportstättenbeirat | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.12.2023 | von 27.06.2019 bis 31.12.2023 |
Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" | AfD | AfD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.12.2021 | von 27.06.2019 bis 31.12.2021 |