Werkausschuss "Stadtentwässerung" | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 30.06.2024 | von 09.07.2009 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität | SPD | SPD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2014 | von 09.07.2009 bis 31.05.2014 |
Forstausschuss | SPD | SPD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2019 | von 09.07.2009 bis 31.05.2019 |
Umweltausschuss | SPD | SPD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2014 | von 09.07.2009 bis 31.05.2014 |
Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" | SPD | SPD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2019 | von 09.07.2009 bis 31.05.2019 |
Arbeitsgruppe Stadtmarketing | SPD | SPD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 01.07.2010 | 31.05.2014 | von 01.07.2010 bis 31.05.2014 |
Werkausschuss "Grünflächen- und Bestattungswesen" | SPD | SPD Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |