Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beirat für Migration und Integration | Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 21.12.2009 | 14.01.2015 | von 21.12.2009 bis 14.01.2015 | |
Beirat für Migration und Integration | Vorsitzende/r des Gremiums | Vorsitzende/r des Gremiums | 15.01.2015 | 17.12.2019 | von 15.01.2015 bis 17.12.2019 | |
Sozialausschuss | Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 |