Ratsfraktion CDU | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.08.2021 | von 01.06.2014 bis 31.08.2021 |
Stadtrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.08.2021 | von 01.06.2014 bis 31.08.2021 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Schulträgerausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.08.2021 | von 27.06.2014 bis 31.08.2021 |
Sportstättenbeirat | CDU | CDU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Umweltausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Arbeitsgruppe Jugendhilfeplanung | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.09.2014 | 31.05.2019 | von 01.09.2014 bis 31.05.2019 |
Arbeitsgruppe Spielflächen | CDU | CDU Gremienmitglied | Gremienmitglied | 01.09.2014 | 31.05.2019 | von 01.09.2014 bis 31.05.2019 |
Ausschuss für Hochschulfragen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.08.2021 | von 27.06.2019 bis 31.08.2021 |
Sozialausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.08.2021 | von 27.06.2019 bis 31.08.2021 |
Forstausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 |
Schulträgerausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 |
Ausschuss für Hochschulfragen | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2014 | von 09.07.2009 bis 31.05.2014 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2014 | von 09.07.2009 bis 31.05.2014 |
Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.08.2021 | von 09.07.2009 bis 31.08.2021 |
Forstausschuss | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Personalausschuss | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 31.05.2019 | von 27.06.2014 bis 31.05.2019 |
Arbeitsgruppe Förderung | CDU | CDU Stv. Gremienmitglied | Stv. Gremienmitglied | 01.09.2014 | 31.05.2019 | von 01.09.2014 bis 31.05.2019 |
Arbeitsgruppe Kindertagesstätten | CDU | CDU Stv. Gremienmitglied | Stv. Gremienmitglied | 01.09.2014 | 31.08.2021 | von 01.09.2014 bis 31.08.2021 |
Sport- und Bäderausschuss | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 20.03.2015 | 31.08.2021 | von 20.03.2015 bis 31.08.2021 |
Arbeitsgruppe Jugendhilfeplanung | CDU | CDU Stv. Gremienmitglied | Stv. Gremienmitglied | 01.06.2019 | 31.08.2021 | von 01.06.2019 bis 31.08.2021 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.08.2021 | von 27.06.2019 bis 31.08.2021 |
Sportstättenbeirat | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.08.2021 | von 27.06.2019 bis 31.08.2021 |
Werkausschuss "Grünflächen- und Bestattungswesen" | CDU | CDU Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.08.2021 | von 27.06.2019 bis 31.08.2021 |
Ortsbeirat Koblenz-Rübenach | CDU | CDU Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | 14.08.2019 | | von 14.08.2019 |
Ortsbeirat Koblenz-Rübenach | CDU | CDU Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 01.07.2009 | 14.08.2019 | von 01.07.2009 bis 14.08.2019 |