Stadtrat | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 |
Ratsfraktion FDP | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.05.2021 | 30.06.2024 | von 01.05.2021 bis 30.06.2024 |
Ratsfraktion FDP | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Ratsfraktion FDP | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | 30.04.2021 | von 01.06.2019 bis 30.04.2021 |
Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2014 | von 09.07.2009 bis 31.05.2014 |
Bauherrenausschuss "Zentralplatz und Forum Mittelrhein" | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 28.06.2012 | von 09.07.2009 bis 28.06.2012 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 |
Personalausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 |
Sport- und Bäderausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 |
Ausschuss für Bauleitpläne | FDP | FDP Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 31.05.2014 | von 09.07.2009 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität | FDP | FDP Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 09.07.2009 | 23.09.2021 | von 09.07.2009 bis 23.09.2021 |
Bauherrenausschuss "Zentralplatz und Forum Mittelrhein" | FDP | FDP Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 28.06.2012 | 31.05.2014 | von 28.06.2012 bis 31.05.2014 |
Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung | FDP | FDP Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2014 | 23.09.2021 | von 27.06.2014 bis 23.09.2021 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.12.2021 | von 27.06.2019 bis 31.12.2021 |
Personalausschuss | FDP | FDP Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 27.06.2019 | 31.12.2021 | von 27.06.2019 bis 31.12.2021 |
BUGA Ausschuss 2029 | FDP | FDP Stv. Ausschussmitglied | Stv. Ausschussmitglied | 07.05.2020 | | von 07.05.2020 |
Sportstättenbeirat | FDP | FDP Stv. Beiratsmitglied | Stv. Beiratsmitglied | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 |
Umlegungsausschuss | FDP | FDP Stv. Gremienmitglied | Stv. Gremienmitglied | 27.06.2019 | 11.07.2024 | von 27.06.2019 bis 11.07.2024 |